Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Alberto López Viejo
Alberto López Viejo
Diputados no adscritos
- Madrid
- 25 de enero de 1968
- Legislaturas
- III, IV, VI, VII, VIII
Baja de actividad
29
abril
2011
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 15 oct 2009
- Grupo Parlamentario Popular
- 16 oct 2009 - 29 abr 2011
- Diputados no adscritos
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 15 oct 2009
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 21 jun 2007 - 11 feb 2009
- Consejero (Consejería de Deportes)
- 26 jun 2007 - 18 jun 2009
- Miembro titular (Diputación Permanente)
- 16 oct 2009 - 29 abr 2011
- Diputado (Asamblea de Madrid)
Cargos en la Asamblea
- 02 dic 2003 - 31 may 2004
- Presidente (Comisión de Presidencia)
- 02 dic 2003 - 15 dic 2003
- Vocal (Comisión de Transportes e Infraestructuras (XII Legislatura))
- 02 dic 2003 - 31 may 2004
- Presidente (Comisión de Empleo e Inmigración)
- 15 dic 2003 - 16 feb 2004
- Vocal (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
- 15 dic 2003 - 07 jun 2004
- Vocal (Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.)
- 16 feb 2004 - 07 jun 2004
- Vocal (Comisión de Sanidad y Consumo)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 10 jun 2003 - 11 nov 2003
- Vicepresidente Segundo (Asamblea de Madrid)
- 10 jun 2003 - 11 nov 2003
- Vicepresidente Segundo (Mesa de la Asamblea)
- 10 jun 2003 - 11 nov 2003
- Vicepresidente Segundo (Junta de Portavoces)
- 10 jun 2003 - 11 nov 2003
- Vicepresidente Segundo (Pleno)
- 23 jun 2003 - 11 nov 2003
- Vicepresidente Segundo (Diputación Permanente)
- 04 ago 2003 - 25 ago 2003
- Vocal (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Medio Ambiente)
Cargos en la Asamblea
- 28 jun 1991 - 28 jun 1991
- Secretario Primero (Mesa de Edad)
Actividad parlamentaria