Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Francisco José Granados Lerena
Francisco José Granados Lerena
Grupo Parlamentario Popular
- Madrid
- 23 de enero de 1964
- Legislaturas
- VI, VII, VIII, IX
Baja de actividad
21
febrero
2014
Grupos Parlamentarios
- 07 jun 2011 - 21 feb 2014
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 07 jun 2011 - 21 feb 2014
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 29 jun 2011 - 21 feb 2014
- Presidente (Diputación Permanente)
- 18 jul 2011 - 24 may 2012
- Presidente (Comisión de Estudio sobre competencias duplicadas entre Ayuntamientos y Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos)
- 12 mar 2012 - 01 oct 2012
- Vocal (Comisión de Transportes e Infraestructuras (XII Legislatura))
- 12 mar 2012 - 21 feb 2014
- Vocal (Comisión de Transportes, Infraestructuras y Vivienda)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 26 jun 2007 - 06 jun 2011
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Cargos en la Asamblea
- 22 nov 2003 - 21 dic 2004
- Consejero (Consejería de Transportes e Infraestructuras (XII Leg))
Cargos en la Asamblea
- 23 jun 2003 - 11 nov 2003
- Miembro titular (Diputación Permanente)
- 15 jul 2003 - 25 ago 2003
- Presidente (Comisión de Investigación al objeto de analizar y evaluar las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones urbanísticas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Portavoz (Comisión de Economía e Innovación Tecnológica)