Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Luis Eduardo Cortés Muñoz
Luis Eduardo Cortés Muñoz
Grupo Parlamentario Popular
- 07 de abril de 1943
- Legislaturas
- II, III, V, VI, VII
Baja de actividad
06
septiembre
2005
Cargos en la Asamblea
- 02 dic 2003 - 06 sep 2005
- Vocal (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 02 dic 2003 - 06 sep 2005
- Portavoz (Comisión de Cultura y Deportes)
- 11 dic 2003 - 06 sep 2005
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 17 jun 2003 - 27 oct 2003
- Portavoz Adjunto (Junta de Portavoces)
- 23 jun 2003 - 11 nov 2003
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Grupos Parlamentarios
- 30 jun 1999 - 26 may 2003
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 15 jul 1999 - 09 jun 2003
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Cargos en la Asamblea
- 20 jun 1991 - 16 mar 1994
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 02 jul 1987 - 19 jun 1991
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria