Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Juan Antonio Barrio de Penagos
Juan Antonio Barrio de Penagos
Grupo Parlamentario Socialista - Progresistas
- 19 de junio de 1953
- Legislaturas
- I, II, III, IV
Baja de actividad
29
junio
1999
Cargos en la Asamblea
- 06 jul 1995 - 27 jun 1999
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 20 jun 1991 - 17 oct 1991
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 27 jun 1983 - 26 jun 1987
- Grupo Parlamentario Socialista
Cargos en la Asamblea
- 27 jun 1983 - 26 jun 1987
- Diputado (Asamblea de Madrid)