Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
María Carmen Rodríguez Flores
María Carmen Rodríguez Flores
Grupo Parlamentario Popular
- Madrid
- 28 de junio de 1943
- Legislaturas
- VI, VII, VIII
Baja de actividad
21
mayo
2011
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Diputada (Asamblea de Madrid)
- 12 jul 2007 - 06 jun 2011
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 12 jul 2007 - 08 oct 2007
- Vocal (Comisión de Economía y Consumo)
- 12 jul 2007 - 21 may 2011
- Presidenta (Comisión de Transportes e Infraestructuras (XII Legislatura))
- 12 jul 2007 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Sanidad)
- 12 jul 2007 - 08 oct 2007
- Vocal (Comisión de Vivienda)
- 08 oct 2007 - 23 sep 2008
- Vocal (Comisión de Justicia y Administraciones Públicas)
- 08 oct 2007 - 23 sep 2008
- Vocal (Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.)
- 30 sep 2008 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio)
Cargos en la Asamblea
- 02 dic 2003 - 09 feb 2004
- Vocal (Comisión de Justicia e Interior)
- 02 dic 2003 - 26 may 2007
- Presidenta (Comisión de Sanidad y Consumo)
- 02 dic 2003 - 15 dic 2003
- Vocal (Comisión de Familia y Asuntos Sociales *)
- 02 dic 2003 - 15 dic 2003
- Vocal (Comisión de Mujer)
- 15 dic 2003 - 28 nov 2005
- Vocal (Comisión de Cultura y Deportes)
- 09 feb 2004 - 26 may 2007
- Vocal (Comisión de Transportes e Infraestructuras (XII Legislatura))
- 28 nov 2005 - 26 may 2007
- Vocal (Comisión de Empleo e Inmigración)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 23 jun 2003 - 11 nov 2003
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 04 ago 2003 - 25 ago 2003
- Vocal (Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Presidenta (Comisión de Sanidad)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Servicios Sociales)