Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Ildefonso Barajas Ayllón
Ildefonso Barajas Ayllón
Grupo Parlamentario CDS
- 23 de agosto de 1943
- Legislaturas
- II
Baja de actividad
19
junio
1991
Cargos en la Asamblea
- 02 jul 1987 - 11 feb 1988
- Miembro titular (Diputación Permanente)
- 11 feb 1988 - 02 feb 1989
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 07 feb 1991 - 19 jun 1991
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria