Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Adolfo Navarro Muñoz
Adolfo Navarro Muñoz
Grupo Parlamentario Socialista
- Toledo
- 19 de septiembre de 1951
- Legislaturas
- V, VI, VII, VIII
Baja de actividad
21
mayo
2011
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Socialista
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 26 jun 2007 - 06 jun 2011
- Miembro titular (Diputación Permanente)
- 12 jul 2007 - 17 sep 2007
- Vocal (Comisión de Economía y Consumo)
- 12 jul 2007 - 26 may 2008
- Vocal (Comisión de Educación)
- 07 sep 2007 - 21 may 2011
- Portavoz Adjunto (Junta de Portavoces)
- 17 sep 2007 - 26 may 2008
- Vocal (Comisión de Sanidad)
- 26 may 2008 - 21 may 2011
- Portavoz Adjunto (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 26 may 2008 - 23 sep 2008
- Vocal (Comisión de Justicia y Administraciones Públicas)
- 30 sep 2008 - 01 jun 2009
- Portavoz Adjunto (Comisión de Presidencia, Justicia e Interior (XII Legislatura))
- 06 feb 2009 - 18 mar 2009
- Portavoz Adjunto (Comisión de Investigación al objeto de analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con el supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid)
- 01 jun 2009 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deporte)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 02 dic 2003 - 26 may 2007
- Portavoz (Comisión de Educación)
- 02 dic 2003 - 26 may 2007
- Vocal (Comisión de Juventud)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 04 ago 2003 - 25 ago 2003
- Vocal (Comisión de Juventud)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Portavoz (Comisión de Educación)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 30 jun 1999 - 26 may 2003
- Grupo Parlamentario Socialista - Progresistas
Cargos en la Asamblea
- 14 jul 1999 - 05 jun 2000
- Vocal (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
- 14 jul 1999 - 26 may 2003
- Portavoz (Comisión de Educación)
- 05 jun 2000 - 02 oct 2001
- Vocal (Comisión de Presidencia, Hacienda y Presupuestos)
- 02 oct 2001 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
Actividad parlamentaria