Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Óscar José Monterrubio Rodríguez
Óscar José Monterrubio Rodríguez
Grupo Parlamentario Socialista
- Madrid
- 28 de octubre de 1960
- Legislaturas
- V, VI, VII, VIII, IX
Baja de actividad
23
mayo
2015
Grupos Parlamentarios
- 19 feb 2015 - 23 may 2015
- Grupo Parlamentario Socialista
Cargos en la Asamblea
- 19 feb 2015 - 23 may 2015
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 02 mar 2015 - 23 may 2015
- Vocal (Comisión de Transportes, Infraestructuras y Vivienda)
- 02 mar 2015 - 23 may 2015
- Vicepresidente (Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.)
Grupos Parlamentarios
- 03 feb 2011 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Socialista
Cargos en la Asamblea
- 03 feb 2011 - 21 may 2011
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 07 feb 2011 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Mujer)
- 07 feb 2011 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 02 dic 2003 - 26 may 2007
- Vocal (Comisión de Presidencia)
- 02 dic 2003 - 26 may 2007
- Portavoz (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
- 10 may 2004 - 26 may 2007
- Portavoz Adjunto (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 23 jun 2003 - 11 nov 2003
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 04 ago 2003 - 25 ago 2003
- Portavoz (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 04 ago 2003 - 25 ago 2003
- Vocal (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Justicia y Administraciones Públicas)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 30 jun 1999 - 26 may 2003
- Grupo Parlamentario Socialista - Progresistas
Cargos en la Asamblea
- 14 jul 1999 - 05 jun 2000
- Vocal (Comisión de Presidencia)
- 15 jul 1999 - 09 jun 2003
- Miembro titular (Diputación Permanente)
- 13 jun 2000 - 02 oct 2001
- Vocal (Comisión de Justicia, Función Pública y Administración Local)
- 13 mar 2001 - 26 may 2003
- Portavoz (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 13 mar 2001 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
- 02 oct 2001 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Justicia y Administraciones Públicas)
- 02 oct 2001 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Presidencia)
Actividad parlamentaria