Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Elena Vázquez Menéndez
Elena Vázquez Menéndez
Grupo Parlamentario Socialista - Progresistas
- 24 de septiembre de 1940
- Legislaturas
- II, IV, V
Baja de actividad
26
mayo
2003
Grupos Parlamentarios
- 30 jun 1999 - 26 may 2003
- Grupo Parlamentario Socialista - Progresistas
Cargos en la Asamblea
- 14 jul 1999 - 02 oct 2001
- Vicepresidenta (Comisión de Cultura)
- 16 oct 2000 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Servicios Sociales)
- 02 oct 2001 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Trabajo)
- 08 oct 2001 - 26 may 2003
- Vicepresidenta (Comisión de Las Artes)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 06 jul 1995 - 27 jun 1999
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria