Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
María Luz Bajo Prieto
María Luz Bajo Prieto
Grupo Parlamentario Popular
- Palencia
- 05 de mayo de 1964
- Legislaturas
- VIII, IX
Baja de actividad
12
diciembre
2011
Grupos Parlamentarios
- 07 jun 2011 - 12 dic 2011
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 07 jun 2011 - 12 dic 2011
- Diputada (Asamblea de Madrid)
- 29 jun 2011 - 01 ene 2013
- Consejera (Consejo Asesor de Radio Televisión Española en la Comunidad de Madrid)
- 29 jun 2011 - 15 dic 2011
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 30 jun 2011 - 12 dic 2011
- Vocal (Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda)
- 30 jun 2011 - 12 dic 2011
- Portavoz (Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.)
- 13 jul 2011 - 06 sep 2011
- Vocal (Comisión de Transportes e Infraestructuras (XII Legislatura))
- 06 sep 2011 - 12 dic 2011
- Vocal (Comisión de Sanidad)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Diputada (Asamblea de Madrid)
- 26 jun 2007 - 06 jun 2011
- Miembro titular (Diputación Permanente)
- 12 jul 2007 - 22 sep 2009
- Vocal (Comisión de Educación)
- 12 jul 2007 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Empleo e Inmigración)
- 12 jul 2007 - 22 sep 2009
- Vocal (Comisión de Mujer)
- 12 jul 2007 - 22 sep 2009
- Vocal (Comisión de Juventud)
- 12 jul 2007 - 21 may 2011
- Secretaria (Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.)
- 22 sep 2009 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda)
- 22 sep 2009 - 30 mar 2010
- Vocal (Comisión de Inmigración y Cooperación)
Actividad parlamentaria