Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
María del Carmen Martín Irañeta
María del Carmen Martín Irañeta
Grupo Parlamentario Popular
- Madrid
- 09 de abril de 1945
- Legislaturas
- V, VII, VIII, IX
Baja de actividad
23
mayo
2015
Grupos Parlamentarios
- 07 jun 2011 - 23 may 2015
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 07 jun 2011 - 23 may 2015
- Diputada (Asamblea de Madrid)
- 30 jun 2011 - 01 oct 2012
- Vocal (Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deporte)
- 30 jun 2011 - 01 oct 2012
- Presidenta (Comisión de Educación y Empleo)
- 30 jun 2011 - 23 may 2015
- Vocal (Comisión de Juventud)
- 10 oct 2012 - 10 feb 2014
- Presidenta (Comisión de Educación y Deporte.)
- 10 oct 2012 - 10 feb 2014
- Vocal (Comisión de Empleo, Turismo y Cultura)
- 03 feb 2014 - 26 may 2014
- Secretaria (Comisión de Sanidad)
- 10 feb 2014 - 23 may 2015
- Vocal (Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.)
- 12 may 2014 - 23 may 2015
- Presidenta (Comisión de Empleo, Turismo y Cultura)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Diputada (Asamblea de Madrid)
- 12 jul 2007 - 30 mar 2010
- Vocal (Comisión de Inmigración y Cooperación)
- 12 jul 2007 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deporte)
- 12 jul 2007 - 23 sep 2008
- Secretaria (Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.)
- 12 jul 2007 - 21 may 2011
- Presidenta (Comisión de Educación)
- 12 jul 2007 - 23 sep 2008
- Vocal (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
- 30 sep 2008 - 22 sep 2009
- Vocal (Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda)
- 30 sep 2008 - 06 oct 2008
- Vocal (Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio)
- 22 sep 2009 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Juventud)
- 30 mar 2010 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Presidencia, Justicia e Interior (XII Legislatura))
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 09 dic 2003 - 26 may 2007
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 09 dic 2003 - 26 may 2007
- Diputada (Asamblea de Madrid)
- 15 dic 2003 - 07 jun 2004
- Vicepresidenta (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
- 15 dic 2003 - 26 may 2007
- Vocal (Comisión de Educación)
- 15 dic 2003 - 29 mar 2004
- Portavoz Adjunta (Comisión de Mujer)
- 15 dic 2003 - 07 jun 2004
- Vocal (Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.)
- 29 mar 2004 - 07 jun 2004
- Vocal (Comisión de Economía e Innovación Tecnológica)
- 07 jun 2004 - 10 oct 2005
- Vocal (Comisión de Empleo e Inmigración)
- 07 jun 2004 - 26 may 2007
- Portavoz (Comisión de Mujer)
- 10 oct 2005 - 26 may 2007
- Vocal (Comisión de Cultura y Deportes)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 30 jun 1999 - 26 may 2003
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 14 jul 1999 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Educación)
- 14 jul 1999 - 26 may 2003
- Portavoz Adjunta (Comisión de Mujer)
- 02 oct 2001 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Las Artes)
Actividad parlamentaria